264 joletfn de la Real :Academia Gallega
APENDICE
IRIANDESES ORDENADOS EN SANTIAGO
1.E1 15 de Septiembre, extra tempus, con dispensa concedida por
Urbano VIII despachada en Roma el a?o 1683, fu? ordenado de Prima .y
Menores por Monroy, en la capilla del palacio arzobispal Hugon Faiyo.
A?o 1687.
2. El mismo Monroy orden? a Nicol?s Fall?n, en la capilla de
palacio, de subdi?cono el 23 de Septiembre, de di?cono el 23 de Diciem ? ?,?qlx??o c u m e n (nD
bre de 1690, y de Misa el 10 de Marzo de 1691.
3. Orden? tambi?n Monroy a Joseph Cavaliers, de subdi?cono el
s?bado, 23 de Diciembre de 1690; de di?cono el 10 de Marzo y de Misa
el 31 del mismo mes de 1691.
4. Tambi?n Monroy orden? a D. Ricard Purfield, de Prima y
Menores el 21 de Marzo; de subdi?cono el 24 de Agosto; de di?cono el
4 de Septiembre de 1703, y de Misa el 17 de Marzo de 1704.
5. Recibi? del mismo Monroy D. Tom?s Cornerford las ?rdenes de
subdi?cono el 2 de Junio; de di?cono el 24 de Agosto; de di?cono el
de Septiembre de 1703. Habfa recibido Prima y Menores el 2 de Marzo.
6. Ha conferido Monroy ?rdenes a D. Esteban Lamport, de Pri
ma y Menores el 2 de Marzo ? de subdi?cono el 24 de Agosto ; de di?co ? ?,?qlx??o c u m e n (nD \ H
no el 4 de Septiembre de 17032 y de Misa el 17 de Mayo de 1704.
7. Por el mismo arzobispo se confirieron ?rdenes a D. Nicolas
Mayler, de Prima y Menores el 2 de Marzo ; de subdi?cono el 2 de Ju
nio ; de di?cono el 24 de Agosto, y de Misa el 22 de Septiembre de 170 ? ?,?qlx??o c u m e n (nD \ H ?
. 8. Monroy orden? a D. Patricio Wittuss, en 2 de Junio de 1703
de Prima y Grados ;?'?el 17 de Junio de subdi?cono ; en este mismo mes ? ?,?qlx??o c u m e n (nD
de Evangelio, y de Misa el 26 de Junio de 1707.
9. D. Juan Staford se orden? de Prima y Menores el 21 de Sep
tiembre de 1708.
Han sido ordenados de Prima y Menores en 21 de Marzo de 1724:
10. D. Ricard Kell.
11. D. Antonio Blake.
12. D. Juan Butler.
En 24 de Febrero de 1725 recibieron Prima y Menores :
13. D. Juan Obryen.
14. D. Sim?n Shill.
15. D. Juan Ward.
16. D. Francisco Kierevan.
17. D. Miguel Cavood.
18. D. Ricard Lincoln.
19. D. Jacobo MacMahon.
20. D. Diego Davin.
En 25 de Febrero de 1729 solicitaron Tonsura y Menores del Exce
lent?simo Sr. D. Jos? de Yermo y Santib??ez, y les fueron concedidas
el 17 de Marzo del mismo a?o :
21. D. Guillermo Brett.
22. D. Milesio Ellicott.
23. D. Andr?s Lynze.
24. D. Ricardo Diwereux.
25. D. Lorenzo Boyle.
26. D. Juan Ignacio Boyle.
27. El auxiliar de Orozco, D. Lorenzo Taranco Muvaurieta, obispo
de Abaren confiri? el subdiaconado en el colegio irland?s, el 21 de Fe ? ?,?qlx??o c u m e n
brero de 1739, a D. Eduardo Lisuard.
En 25 de Marzo de 1733, confiri? D. Jos? Yermo y Santib?f?ez, con
dimisorias del Rector Didacus Araujo, Corona y Grados en su palacio a
28. D. Eduardo Ford.